Observations (6)
08/02/1974
Numéro de gestion : 1974B00016
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS : INFORMATEU R JUDICIAIRE. - AU 01.01.78. ACQUISITION DU FONDS, QUE LA STE EXPLOITAIT PRECEDEMMENT EN QUALITE DE LOCATAIRE- GERANTE, AU PRIX DE 70.000 F DE MR JOUA N JOSEPH (RC 68A203 - RADIE LE 20.01.78.). CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 30 SEPTEMBRE. - MODIF.DU 1 7.04.85.: AU 27.12.84. CAPITAL SOCIAL PORTE DE 20. 000 F A 50.000 F.
01/01/2002
Numéro de gestion : 1974B00016
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
10/03/2004
Numéro de gestion : 1974B00016
700020040310 MOLI20040310 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 21/09/2003 Anc. Gerant : M. JOUAN Jean-Yves Pierre Louis. NOUVEAU GERANT : Mme JOUAN née MARIN Isabelle
25/10/2005
Numéro de gestion : 1974B00016
225020051025 ********* Changement de gérant Date d'effet de la formalité: 07/10/2005 Anc. Gerant : Madame JOUAN née MARIN Isabelle Claude Marie Jacqu. GERANT : Monsieur PINTE Stéphane Francis.
09/01/2007
Numéro de gestion : 1974B00016
030020070109 ********* Changement de dénomination sociale Date d'effet de la formalité: 01/01/2007 Changement de dénomination de : JOUAN en : CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIQUE
11/09/2008
Numéro de gestion : 1974B00016
930020080911 ********* Transfert siège social & Ets Principal Date d'effet de la formalité: 01/08/2008 Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : 30 rue de l'Isac 44530 GUENROUET ... nouvelle adresse : 18 rue des Chênes Zone Artisanale les Bauches 44460 SAINT NICOLAS DE REDON