Numéro de gestion : 1975B00080
- Date de cessation : 14/09/2011.
03/09/1975
Numéro de gestion : 1975B00080
Historique : Au 21/7/80 TRANSFORMATION de SARL EN S.A. - ADRESSE ANTERIEURE DU SIEGE SOCIAL & PRINCI PAL : ST-NAZAIRE 5 Av Hector Berlioz. - MODIFICATI ON DU 3/4/2000 : En AGE du 29/2/2000 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL de 1 000 400 F à 2 624 878 F & C ONVERSION EN 400 160 Euros.
03/09/1975
Numéro de gestion : 1975B00080
Observations concernant l'établissement situé 4 Bi s rue Jean Baptiste Marcet 44570 Trignac : - FONDS ACQUIS par ACHAT au prix de 30.000 F de Mr JAMART René (RC 54 A 306)
22/01/2003
Numéro de gestion : 1975B00080
700020030122 MOLI20030122 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 23/12/2002 Anc administrateur : M. JUMEL Jean-Claude Louis Robert. ADMINISTRATEUR : M. COURBET Charles René.
08/08/2003
Numéro de gestion : 1975B00080
225020030808 ********* Changement d'administrateur Date d'effet de la formalité: 30/04/2003 Anc administrateur : M. MALARD Michel André Albert. ADMINISTRATEUR : M. COURBET Nicolas Frédéric.
05/11/2003
Numéro de gestion : 1975B00080
080020031105 ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 21/02/2003 Changement de capital social de : 400160.00 EUR en : 500200.00 EUR STATUTS MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI "NRE" du 15 mai 2001
28/09/2005
Numéro de gestion : 1975B00080
966020050928 ********* Fermeture Etablissement Complémentaire Date d'effet de la formalité: 02/09/2005 LA VILLE HEULIN 44600 ST NAZAIRE SORT DU FONDS: DISPARITION
13/04/2006
Numéro de gestion : 1975B00080
225020060413 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 20/01/2006 Anc administrateur : Monsieur COURBET Charles René. Anc. president du conseil Adm. : Monsieur COURBET René. Anc administrateur : Monsieur COURBET Nicolas Frédéric. PDT DU C.A. & DIRECTEUR.GENER. : Monsieur BRICARD Philippe. ADMINISTRATEUR : Madame BRICARD Anne-Marie. ADMINISTRATEUR : Madame LANG Barbara Christina.
24/06/2009
Numéro de gestion : 1975B00080
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 24/06/2009 ouvrant une procédure de redressemen t judiciaire et fixant la fin de la période d'obse rvation au 24/12/2009. Cessation des paiements en date du 22/06/2009. Juge Commissaire : Mr Claude M ERY Mandataire judiciaire : Maître DUPONT Raymond 14 boulevard de la Paix 56005 Vannes Cedex Adminis trateur : Maître DOLLEY Armel 44 rue de Gigant 441 00 Nantes dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le dé biteur dans tous ses actes de gestion.
16/12/2009
Numéro de gestion : 1975B00080
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 16/12/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24/06/2010.
30/06/2010
Numéro de gestion : 1975B00080
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 30/06/2010 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : Maître DUPONT Raymond 14 boulevard de la Paix 5600 5 Vannes Cedex
12/01/2011
Numéro de gestion : 1975B00080
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 12/01/2011 nommant Mr Jean-François CHENE VAL en qualité de juge commissaire en remplacement de Mr Claude MERY
14/09/2011
Numéro de gestion : 1975B00080
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 14/09/2011 prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. J uge Commissaire : Mr Jean-François CHENEVAL Liquid ateur : Maître DUPONT Raymond 14 boulevard de la P aix 56005 Vannes Cedex
14/09/2011
Numéro de gestion : 1975B00080
700020110914 DIVE20110914
03/07/2012
Numéro de gestion : 1975B00080
ORDONNANCE de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire EN DATE DU 11-06-2012 prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire en application de l'Article R.631-43 du Code de Commerce.
09/07/2013
Numéro de gestion : 1975B00080
ORDONNANCE DU 01-07-2013. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M MOUSSET François-Xavier
21/07/2014
Numéro de gestion : 1975B00080
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Philippe MARTIN