Observations (2)
14/12/1977
Numéro de gestion : 1976A00313
Fonds donné en location-gérance Locataire-Gérant : MASURIER Christian pour une durée de 4 années renouvelable Date d'effet : 15/12/1977
12/09/1980
Numéro de gestion : 1976A00313
Modification de location-gérance Ancien locataire-gérant : MASURIER Christian - Nouveaux : NANTY Pierre et DUFRENE née BOUTEILLER Myriam pour une durée de 2 années renouvelable Date d'effet : 01/11/1979