Observations (12)
18/03/2003
Numéro de gestion : 1978B00508
Fusion-absorption de la société ODDOS SA (309 731 883 RCS GRENOBLE) à compter du 04.12.2002avec effet rétroactif au 01.01.2002
21/02/2003
Numéro de gestion : 1978B00508
Fusion-absorption de la société ODDOS (309 731 883 RCS GRENOBLE) Siège : 79/83 Rue des Allobroges 38180 SEYSSINS à compter du 04.12.2002
27/09/2002
Numéro de gestion : 1978B00508
Transfert du siège social du Rue du Drac Zac de Comboire 38130 ECHIROLLES au 26 Rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE à compter du 03.05.2002
21/02/2003
Numéro de gestion : 1978B00508
-Ancienne dénomination : BOIS ET MATERIAUX DE L'ISERE - B.M.I
Numéro de gestion : 1978B00508
12/12/1978 - LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 09/12/1978
23/08/1985
Numéro de gestion : 1978B00508
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS avec la loi 81-1162du 30/12/1981 - Dépot: 23/08/1985
18/03/2003
Numéro de gestion : 1978B00508
Transfert de l'établissement principal de ZAC de Comboire Rue du Drac 38130 ECHIROLLES au 83 Rue des Allobroges 38180 SEYSSINS à compter du 04.12.2002
18/03/2003
Numéro de gestion : 1978B00508
Fusion-absorption de la société MAURIS BOIS ET DERIVES SA (334 488 673 TGI ANNECY) à compter du 04.12.2002 avec effet rétroactif au 01.01.2002
02/03/2005
Numéro de gestion : 1978B00508
Fermeture d'un établissement secondaire sis ZI - Pré de l'Horme à CROLLES (38920) à compter du 24/12/2004
16/08/2007
Numéro de gestion : 1978B00508
Transfert du siège social du 26 Rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE au 2 Rue Raymont Pitet 38100 GRENOBLE à compter du 15.06.2007.
07/04/2010
Numéro de gestion : 1978B00508
Fermeture d'un établissement secondaire sis 84 Rue des Allobroges 38180 SEYSSINS à compter du 01.02.2010.
14/03/2019
Numéro de gestion : 1978B00508
transmission universelle du patrimoine de la société société par actions simplifiée - LES COMPTOIRS DU BOIS ASSOCIES 24 Boulevard Denfert-Rochereau 38500 VOIRON, 419 365 861 RCS GTC Grenoble, société apporteuse avec effet au 01/01/2019