Observations (4)
01/01/2002
Numéro de gestion : 1980D00029
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
01/08/2002
Numéro de gestion : 1980D00029
700020020801 DIVE20020801 - REUNION DU CONSEL D'ADMINISTRATION DU 4/3/2002 NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU
28/04/2006
Numéro de gestion : 1980D00029
225020060428 ********* Transfert de siège et principal date d'effet: 16/3/2006 ********* Changement dans Conseil d'Administration Date d'effet de la formalité: 29/3/2006 Changement adresse / siège et principal ... ancienne adresse : LIEU-DIT LA CROIX DES LANDES 44460 FEGREAC ... nouvelle adresse : LA MAIRIE 44460 FEGREAC Anc. president du conseil Adm. : Monsieur THOMERE Gérard Jean Hubert Marie Josèph. Anc secretaire : Monsieur VILOUZE Paul Alphonse Marie. PRESIDENT CONSEIL & ADMINISTR. : Monsieur GENET Jacques Lionel Jean. TRESORIER : Monsieur LEBRETON Marcel. Anc tresorier : Madame GENET Patrice née JASKOWIAK Claudine Roland.
13/09/2011
Numéro de gestion : 1980D00029
275020110913 ********* Changement de trésorier Date d'effet de la formalité: 25/03/2011 Anc trésorier : Mr LEBRETON Marcel. Trésorier : Madame JASKOWIAK Claudine Rolande