19/11/1985
Numéro de gestion : 1980B01386
DM 17572 du 19/11/1985 : transfert du siège du 7 rue Neuve LYON (69001) au 3 rue de Fos sur Mer Port E. Herriot LYON (69007) - A compter du 28/6/1985 - Mise en harmonie avec les lois du 30/12/1981 et du 1/3/1984
20/05/2009
Numéro de gestion : 1980B01386
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/05/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Madame GARNODIER Véronique, Juge commissaire suppléant : Monsieur POITOUX Marcel, Mandataire Judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN 69456 LYON CEDEX 06, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/05/2009
20/11/2009
Numéro de gestion : 1980B01386
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/11/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 20/05/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
20/05/2010
Numéro de gestion : 1980B01386
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/05/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 20/06/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
09/06/2010
Numéro de gestion : 1980B01386
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/06/2010 arrêtant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON
26/01/2011
Numéro de gestion : 1980B01386
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/01/2011 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VUILLERMOZ Bruno en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
26/01/2012
Numéro de gestion : 1980B01386
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 constatant que Maître Bruno WALCZAK exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er janvier 2012, au sein de la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires et désignant la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK, dans le cadre du présent dossier..
09/04/2014
Numéro de gestion : 1980B01386
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/04/2014 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VUILLERMOZ Bruno. Juge commissaire suppléant : Monsieur DERDERIAN Daniel. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 23/01/2014
09/02/2017
Numéro de gestion : 1980B01386
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BONNET Christian et en qualité de Juge commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.