Observations (7)
17/06/1988
Numéro de gestion : 1981D00078
RETRAIT D'UN ASSOCIE MR TOQUET ALPHONSE. REDUCTION DE CAPITAL A 85.000FRS. TRANSFERT DU SIEGE ET ETABLISSEMENT DE LA VILLE HELLIO PLEDRAN A LA NOE RECAM PLEDRAN A COMPTER DU 31/01/88
27/02/1989
Numéro de gestion : 1981D00078
PROROGATION DE DUREE DE 5 ANS - AUGMENTATION DU CAPITAL:PORTE DE 85.000 A 86.000 -TRANSFORMATION DU GAEC EN E.A.R.L - QUI PREND LA DENOMINATION :EARL TOQUET GUINARD - NOUVEAU CO-GERANT :GUINARD EPOUSE TOQUET THERESE A CPTE DU 01.01.1989. A COMPTER DU 01/01/89
15/02/1999
Numéro de gestion : 1981D00078
NOMINATION DE MR TOQUET JEAN MICHEL EN QUALITE DE GERANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 87 000 FRS RETRAIT DE MME GUINARD MARIE-THERESE EN QUALITE DE GERANTE TRANSFORMATION DE L'EARL EN GROUPEMENT AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (GAEC) QUI PREND LA DENOMINATION DE GAEC DE LA NOE RECAN A COMPTER DU :01/01/99
04/03/2002
Numéro de gestion : 1981D00078
NOMINATION DE MME THERESE GUINARD EPOUSE TOQUET EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR TOQUET JEAN BAPTISTE PARTANT (RETRAITE). REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 87 000 FRS A 85 602.39 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 13 050 EUROS Date d'effet : 31/12/2001
10/01/2006
Numéro de gestion : 1981D00078
PROROGATION DE LA DUREE DU GROUPEMENT DE 30 ANS POUR LA PORTER DE 35 A 65 ANS. FIN DES FONCTIONS DE MME THERESE GUINARD EN QUALITE DE GERANTE. Date d'effet : 31/08/2005
18/05/2006
Numéro de gestion : 1981D00078
NOMINATION DE MR RUELLAN OLIVIER EN QUALITE DE CO-GERANT - AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 13 050 EUROS A 55 200 EUROS - Date d'effet : 30/03/2006
Numéro de gestion : 1981D00078
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 87 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 13 263.06 EUR