Observations (5)
29/07/1987
Numéro de gestion : 1981D50018
Remplacement d'un Co-Gerant - changement de dénomination à compter dû : 01.07.87.
30/07/1990
Numéro de gestion : 1981D50018
Transformation du gaec en earl, nouvelle dénomination : "Earl Farez Wilmot" nomination de MME Catherine Farez-Wilmot en qualité de Co-Gerante en Rempla cément de MME Fernande Farez, et prorogation de la durée de la société de 30 ans pour la porter à 39 ans ; À/C du 3/7/90 - dépôt du 27/7/90.
25/01/2001
Numéro de gestion : 1981D50018
Démission de MME Farez-Wilmot Catherine de ses fonctions de Co-Gerante, Mr Farez Eric resté seul gérant ; Conversion du capital social qui passe de 585 400 F en 89 243.65 euros et augmentation du capital social qui passe de 89 243.65 euros à 94 000 euros. Date d'effet : 21/12/2000
01/01/2009
Numéro de gestion : 1981D50018
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
05/03/2014
Numéro de gestion : 1981D50018
Modification relative aux associés à compter du 23/01/2014 : Nouveau : FAREZ Catherine, Associé exploitant