Observations (7)
30/04/1982
Numéro de gestion : 1981A00456
FIN DE LA LOCATION GERANCE A MR BRARD PIERRE A COMPTER DU 28 FEVRIER 1982. NOUVELLE LOCATION GERANCE A MELLE CHRISTIINE MOREL A COMPTER DU 01/04/1982.
15/09/1983
Numéro de gestion : 1981A00456
FIN DE LOCATION GERANCE A MELLE MOREL ET NOUVELLE LOCATION GERANCE A M. DESFEUX A COMPTER DU 01/04/1983.
02/08/1985
Numéro de gestion : 1981A00456
CONCERNE LA PARTIE EPICERIE - FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A GIBET .DOMINIQUE ET CESSATION PROVISOIRE DE CETTE ACTIVITE A COMPTER DU 30/09/84
02/08/1985
Numéro de gestion : 1981A00456
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A MR DESFEUX ET NOUVELLE GERANCE A MME GERGAUD NEE LEBEAU PAULETTE A COMPTER DU 01/01/1984.
02/08/1985
Numéro de gestion : 1981A00456
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A MME GERGAUD ET NOUVELLE GERANCE A MONCHOIX GERARD A COMPTER DU 01/04/1985.
11/10/1990
Numéro de gestion : 1981A00456
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A MR MONCHOIX GERARD ET NOUVELLE MISE EN GERANCE A MLLE POLETTI FRANCOISE (DEBIT DE BOISSONS). A COMPTER DU 01/09/1990.
08/10/1993
Numéro de gestion : 1981A00456
FIN DE LA LOCATION-GERANCE, CONSENTIE A MLLE POLETTI FRANCOISE ET NOUVELLE MISE EN GERANCE A MR VADET DIDIER (POUR LE DE DEBIT DE BOISSONS SIS BOURG DE PLEDRAN 22960). A COMPTER DU :01/09/93