Observations (7)
Numéro de gestion : 1983B00040
07/01/1983 - LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 24/12/1982
28/03/2007
Numéro de gestion : 1983B00040
Transfert du siège social et du principal établissement de 4 Rue Voltaire 38320 EYBENS à 34 Avenue de l'Europe - Immeuble LE TRIDENT - BT A 38100 GRENOBLE à compter du 31.01.2007
19/09/2008
Numéro de gestion : 1983B00040
Transfert du siège social et du principal établissement de 34 avenue de l'Europe - Le Trident BAT A 38100 GRENOBLE à 1 rue Alfred de Musset 38100 GRENOBLE à compter du 19.09.2008.
19/04/2011
Numéro de gestion : 1983B00040
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 19/04/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE. Date de cessation des paiements : 24/01/2011
24/05/2011
Numéro de gestion : 1983B00040
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24/05/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 28/06/2011, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
28/06/2011
Numéro de gestion : 1983B00040
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28/06/2011 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur-judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE - Date de cessation des paiements : 24/01/2011 Société dissoute de plein droit par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
02/01/2020
Numéro de gestion : 1983B00040
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.