Observations (4)
19/08/1993
Numéro de gestion : 1983D50009
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 556.000 F à 834.000 F ; Nomination de Mr Raphaël Lamblin en qualité de gérant associé en remplacement de MME Thérèse Lamblin, démissionnaire, a/C du Pv d'age du 31.03.93 - dépôt du 16.07.93.
Numéro de gestion : 1983D50009
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 834 000.00 FRF nouveau montant : 127 142.48 Eur
20/02/1989
Numéro de gestion : 1983D50009
Nomination de MME Thérèse Lamblin-Raux en qualité de gérante en remplacement de M.Michel Lamblin, démissionnaire, et nouvelle Deno Mination de la société : "Gaec Lamblin" en remplacement de "gaec Lamblin Péré et fils" - dépôt du 14/2/89 à compter du 01/12/88
01/01/2009
Numéro de gestion : 1983D50009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.