Observations (4)
07/10/2005
Numéro de gestion : 1983B00096
Changement de gérant Partant : BERNARDOT Alain, Nouveau : LAGUILLON Jean François Date d'effet : 01/09/2005
20/10/1994
Numéro de gestion : 1983B00096
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU28/09/94
15/01/2003
Numéro de gestion : 1983B00096
EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL A L'ACTIVITE DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXERCES AVEC DES VEHICULES N'EXCEDANT PAS 3,5 TONNES DE POIDS MAXIMAL AUTORISE Date d'effet : 10/12/2002
Numéro de gestion : 1983B00096
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR