Observations (4)
26/05/1997
Numéro de gestion : 1983D40018
Transfert du siège social Transfert du siège et de l'Etb. de Houlgate 23 rue du général Leclerc à Houlgate 21 rue du général Leclerc à compter du 01.12.96
20/07/2006
Numéro de gestion : 1983D40018
Modification autre Changement de gérant : Ancien : Mr Brunson Daniel, nouveau : Mme Ribourel Beatriijs. Régularisation des associés : Mme Ribourel Beatrijs et la SARL Privilegium. Date d'effet : 01/03/2006
01/01/2009
Numéro de gestion : 1983D40018
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro de gestion : 1983D40018
14.11.84:Modification: Suivant acte Ssp en date du 11.10.84, cession de 4 parts sociales par le Ste Logastel au profit de la Sc Aspen-Paris cession de 1 part sociale par la Ste Logastel au profit de Mr Brunson Daniel-St Vaast en auge dépôt au greffe de Honfleur le 13.11.84 N° 438 et 439 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur