Observations (3)
29/05/1985
Numéro de gestion : 1985B00108
DU 29 SEPTEMBRE 1985 AU 31 DECEMBRE 1994, le siège social et l'établissement principal étaient sis à PETITE FORET 118 Rue Henri Barbusse (Transférés dans le fonds secondaire sis au 70 Bis rue Lénine à PETITE FORET, pour n'en former qu'un seul, et qui devient siège et établissement principal)
29/06/1985
Numéro de gestion : 1985B00108
DU 29 MAI 1985 AU 7 MARS 2003 : La société a exploité en qualité de locataire gérant de M. DREUMONT Jacques
01/01/2002
Numéro de gestion : 1985B00108
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001