Observations (4)
12/03/2008
Numéro de gestion : 1985D30030
- NOMINATION OU MODIFICATION DE DIRIGEANT(S) - ART. 15-10A Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/01/2008 : Partant : PUYJALON Emile Amedée Angélie, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Partant : PUYRAIMOND Charles Augustin, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Partant : ROSIER Joël Marie-Paul, TRÉSORIER Partant : COUDERT Henri, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Partant : GANE Claude Camille Paul, SECRÉTAIRE Partant : PLAZE Paul, VICE-PRÉSIDENT Nouveau : ROSIER Christiane, PRÉSIDENT Nouveau : COUDERT Alain, TRÉSORIER - DATE D'EFFET : 10/01/2008
01/01/2009
Numéro de gestion : 1985D30030
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
Numéro de gestion : 1985D30030
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914.69 EUR
Numéro de gestion : 1985D30030
Complment d'information / forme juridique et capital : CAPITAL VARIABLE