Observations (4)
24/07/2017
Numéro de gestion : 1985B00438
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , CONSTATEE LE 22/06/2017
06/11/1985
Numéro de gestion : 1985B00438
Historique : - PUBLICITE STATUTS DANS LA NOUVELLE REPUBLIQUE. - MR VALENTIM FERNANDO DO NASCIMENTO E ST NE A MIRANDA DO DOURO (PORTUGAL) - ANCIEN SIEGE : 4 RUE RENE COTY A JOUE LES TOURS
01/01/2002
Numéro de gestion : 1985B00438
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
01/06/2017
Numéro de gestion : 1985B00438
Acte sous seing privé en date du 09-05-2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique FIVALE SAS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A FONTENAY SOUS BOIS 2 VILLA EUGENIE - 519 284 301 RCS CRETEIL, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LA NOUVELLE REPUBLIQUE du 21-05-2017