Observations (5)
18/07/2007
Numéro de gestion : 1986D40017
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 07/09/2006 : Partant : Plee Henri jules désiré pierre, gérant(e) et associé nouveau : Plee LEA, gérant associé nouveau : Plee Arnaud, associé société civile nouveau : Plee Élodie Henriette Simone, associé société civile
01/01/2009
Numéro de gestion : 1986D40017
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
29/10/2019
Numéro de gestion : 1986D40017
Dissolution amiable de la société à compter du 07/10/2019 sans poursuite d'activité Liquidateur : PLEE LEA Le siège de la liquidation est fixé à : 67 rue Barrault 75013 Paris 13 Journal d'annonces légales : L'agriculteur normand en date du 24/10/2019
Numéro de gestion : 1986D40017
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 350 000.00 FRF nouveau montant : 53 357.16 Eur
13/11/2019
Numéro de gestion : 1986D40017
Radiation du RCS le 13/11/2019 avec effet au 10/10/2019