Observations (5)
09/01/2002
Numéro de gestion : 1986B40051
Modification autre Augmentation et conversion du capital social : Ancien capital : 50.000 Frs nouveau capital : 13.600 euros Date d'effet : 29/12/2001
01/01/2009
Numéro de gestion : 1986B40051
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
03/09/2010
Numéro de gestion : 1986B40051
Fermeture de l'établissement principal situé rue du Casino 14800 Deauville à compter du 01/07/2010 De ce fait l'établissement sis rue Gontaut Biron 14800 Deauville devient l'établissement principal à compter du 01/07/2010
30/09/2010
Numéro de gestion : 1986B40051
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 31/08/2010 Ancienne : 31/08 Nouvelle : 31/12 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2010 : Modifié : MORDRET née LHUILLIER Catherine Arlette Léonce, Gérant(e)
Numéro de gestion : 1986B40051
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur