Observations (3)
17/01/2011
Numéro de gestion : 1986B00036
Transformation de la société à compter du 15/12/2010 - Ancienne forme : Société anonyme (SA) - Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/12/2010 : Partant : BRUNET François-Henri, Administrateur Partant : SAS ACEC FAUCHER ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire - Partant : BRUNET Germaine, Administrateur - Partant : FAUCHER Pierre, Commissaire aux comptes suppléant - Changement de qualité : BRUNET François-Henri, Président du Conseil d'Administration devient Président Changement de qualité : PRUDHOMME Sylvie, Administrateur devient Directeur général
09/12/2010
Numéro de gestion : 1986B00036
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/11/2010 : Partant : FERRIER Jean-Louis, Commissaire aux comptes suppléant Partant : VERRIER Alain, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS ACEC FAUCHER ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FAUCHER Pierre, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro de gestion : 1986B00036
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR