Observations (2)
31/10/2008
Numéro de gestion : 1987B00095
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2007 : Modifié : DE VOS André, Co-Gérant, demeurant 42 rue de la place Brunehaut 7620 belgique
26/01/2009
Numéro de gestion : 1987B00095
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/12/2008 : Partant : HAVET Marcel, Co-Gérant Changement de qualité : DE VOS André, Co-Gérant devient Gérant(e)