Observations (6)
17/01/1995
Numéro de gestion : 1987D00128
RETRAIT DE MR MACE MARCEL EN QUALITE DE GERANT. PROROGATION DE LA DUREE DE VIE DE LA SOCIETE QUI PASSE DE 30 ANS A 99 ANS. A COMPTER DU :31/12/94
30/03/1995
Numéro de gestion : 1987D00128
NOMINATION DE MME MACE GABRIELLE EN QUALITE DE GERANTE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 1000 000 FRS A COMPTER DU :01/02/95
21/02/1996
Numéro de gestion : 1987D00128
RETRAIT DE MR MACE JACQUES EN QUALITE DE GERANT REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 600 000 FRS CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : NOUVELLE : GAEC DE BOSNY ANCIENNE : GAEC DU VAU RIO TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE 22150 LANGAST, LA CROIX BLANCHE A 22330 ST GILLES DU MENE, BOSNY A COMPTER DU :30/09/95
16/11/1998
Numéro de gestion : 1987D00128
RETRAIT DE MME MICHEL SIMONE EN QUALITE DE GERANTE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 200 000 FRS NOMINATION DE MR LE MAITRE PASCAL EN QUALITE DE GERANT TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL QUI PREND LA DENOMINATION DE EARL DE BOSNY LE CAPITAL SOCIAL DEVIENT FIXE A COMPTER DU :01/01/98
14/01/2000
Numéro de gestion : 1987D00128
FIN DES FONCTIONS DE MADAME MACE GABRIELLE EN QUALITE D'ASSOCIEE EXPLOITANTE ET DE GERANTE. Date d'effet : 30/09/1999
Numéro de gestion : 1987D00128
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR