Observations (6)
17/04/1991
Numéro de gestion : 1988B00301
NOMINATION DE MR GERGAUD JEAN EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DE P.D.G. EN REMPLACEMENT DE MR GOUPIL JOSEPH (QUI RESTE ADMINISTRATEUR) NOMINATION DE MR FAES HONORE EN QUALITE DE C. AUX C. TITULAIRE EN REMPLA- CEMENT DE MR PLACE DANIEL ET NOMINATION DE MR ANDRES JACQUES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU :31/08/90
17/04/1991
Numéro de gestion : 1988B00301
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU :06/12/90
13/05/1991
Numéro de gestion : 1988B00301
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU :10/05/91
17/05/1991
Numéro de gestion : 1988B00301
REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL :JUGEMENT DU 15.05.1991 JUGE COMMISSAIRE : MR SAUDEAU ROBERT.JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT:MR PIETO REPRESENTANT DES CREANCIERS:ME LAURENT PAUL-ADMINISTRATEUR:MR ROBERT MICHEL LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 7.5.91. UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 3 MOIS A ETE OUVERTE.
14/11/1991
Numéro de gestion : 1988B00301
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR TROIS MOIS JUGEMENT DU 13.11.91 A COMPTER DU :13/11/91
Numéro de gestion : 1988B00301
ANCIEN SIEGE ET ETS PRINCIPAL :119,RUE DE GOUEDIC A QUIMPERLE ( 87B429) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR