Observations (5)
30/01/2002
Numéro de gestion : 1988B40036
Modification autre Augmentation et conversion du capital social : Ancien capital : 60.000 Frs nouveau capital : 9.150 euros Date d'effet : 06/12/2001
10/03/2008
Numéro de gestion : 1988B40036
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/01/2008 Ancienne : 28/02 Nouvelle : 31/01
08/04/2008
Numéro de gestion : 1988B40036
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2008 : Partant : LERONDEL Fabien Marcel Jean-Paul, CO-GÉRANT Partant : LERONDEL Corinne Irène Nathalie, CO-GÉRANT Nouveau : LEBARON Sébastien Michel Gilles, CO-GÉRANT Nouveau : LEBARON Delphine Thérèse Marthe, CO-GÉRANT
01/01/2009
Numéro de gestion : 1988B40036
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro de gestion : 1988B40036
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 60 000.00 FRF nouveau montant : 9 146.94 Eur