Observations (4)
27/10/2005
Numéro de gestion : 1988D40055
Transfert du siège social de la ville Gauteur à Hénanbihen (22) à le duché à Landébia (22) modification du conseil d'administration : Fin des fonctions de M. Bourdonnais Lucien président - M. Denoual François vice-président et M. Bourdonnais Philippe trésorier nomination de M. Bourdonnais Jean-Pierre né le 11.02.1955 Dt la duché à Landébia en qualité de président - M. Lesne Olivier né le 11.05.1970 à Dinan (22) Dt le fais à Henabihen (22) en qualité de vice président et de M. Bourdonnais Jean-Michel né le 11.05.1970 à Dinan (22) Dt la ville Morin à Hénanbihen (22) en qualité de trésorier - M. Carfantan Jean-Yves est maintenu en qualité de secrétaire Pv ag du 28.06.05 - Pv Ca du 18.07.05 - Da n°a805 du 27.10.05 Date d'effet : 18/07/2005
01/01/2009
Numéro de gestion : 1988D40055
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro de gestion : 1988D40055
Capital variable Montant minimum : Ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par assemblée Montant maximum : 76 224 EUR
Numéro de gestion : 1988D40055
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 16 200.00 FRF nouveau montant : 2 469.67 Eur