Observations (5)
27/01/2000
Numéro de gestion : 1988D00023
MODIFICATION DE LA DATE D'EFFET CONCERNANT LE DEPART D'UN CO-GERANT MR PIERRE ACHOUR Date d'effet : 30/06/1999
Numéro de gestion : 1988D00023
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
05/10/1999
Numéro de gestion : 1988D00023
GERANT PARTANT: MONSIEUR ACHOUR PIERRE Date d'effet : 24/04/1994
31/01/2008
Numéro de gestion : 1988D00023
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/01/2007 : Partant : GRONWALD EKKEHARD WALTER, GÉRANT(E) Partant : HAMPEL MARTIN KARL, GÉRANT(E) Partant : SPILLNER WOLFGANG KARL, GÉRANT(E) Partant : BIRKMANN Horst Hans, GÉRANT(E) Nouveau : MALÄR Anna Dorothea, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : MALÄR Andréa, GÉRANT ASSOCIÉ
05/09/2012
Numéro de gestion : 1988D00023
Modification relative aux associés à compter du 21/06/2012 : Nouveau : ENGEWALD Reta, Cristina, Associé Société Civile Nouveau : MALÄR Ilva, Seraina, Associé Société Civile Nouveau : MALÄR Gian, Andréa, Associé Société Civile