Observations (4)
10/08/2005
Numéro de gestion : 1988D40072
Modification autre Changement de dénomination sociale : Ancienne : Sci Mcml, nouvelle : Sci M.Y.C changement de gérant : Ancienne : Mme Morel née Linet Géraldine, nouveau : Mr Morel Didier, seul gérant associé. Date d'effet : 24/06/2005
01/01/2009
Numéro de gestion : 1988D40072
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
07/03/2018
Numéro de gestion : 1988D40072
Dissolution amiable de la société à compter du 31/05/2017 Liquidateur : MOREL Didier André Jacques Le siège de la liquidation est fixé à : rue Breney 14800 Deauville Journal d'annonces légales : Agriculteur normand en date du 11/01/2018
Numéro de gestion : 1988D40072
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur codés statistiques attribués par l'INSEE Siret : 348 078 908 00012 code NAF :