Observations (6)
03/01/1989
Numéro de gestion : 1989D00004
Historique : - MODIF. du 30/12/1997 : Suivant PV d e l'AGE du 1/10/1997, les associés ont décidé de P ROROGER LA DUREE du Groupement de 45 ANNEES, la po rtant ainsi à 60 ANNEES a/c de son immatriculation - RETRAIT de Mme BAUTHAMY Annick de ses fonctions de Co-Gérante & AGREMENT DE Mr LEBEAU Loïc en qua lité de nouvel associé co-gérant.
26/03/2002
Numéro de gestion : 1989D00004
225020020326KCON ********* Changement composition de la gérance ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 31/12/2001 Changement de capital social de : 128057.17 EUR en : 94500.00 EUR Changement de co-gérant démissionnaire : M. Loïc LEBEAU
15/10/2003
Numéro de gestion : 1989D00004
700020031015 MOLI20031015 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 01/08/2003 Changement de capital social de : 94500.00 EUR en : 99900.00 EUR GERANT ASSOCIE : M. BERTIN Anthony Franck Fabrice.
23/04/2004
Numéro de gestion : 1989D00004
700020040423 MOLI20040423 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 01/03/2004 Changement de capital social de : 99900.00 EUR en : 122250.00 EUR
01/12/2005
Numéro de gestion : 1989D00004
8800200512012250 ********* Réduction du capital ********* Changement composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 31/10/2005 Changement de capital social de : 122250.00 EUR en : 102150.00 EUR Anc gerant associe : Monsieur BERTIN Anthony Franck Fabrice.
30/05/2007
Numéro de gestion : 1989D00004
120020070530 ********* Transformation de GAEC en EARL Date d'effet de la formalité: 01/04/2007 Changement de dénomination de : GAEC de la NOE en : DE LA NOE Changement de forme juridique de : Group.agric.exploit.en commun en : Entrep.agric.respons.limitée