Observations (5)
24/02/2006
Numéro de gestion : 1989B40128
Modification autre Nomination de mme Caroline Girard en qualité de gérante en remplacement de Mr Michel Girard gérant décédé Date d'effet : 06/02/2006
14/03/2007
Numéro de gestion : 1989B40128
Fermeture d'un établissement hors ressort : Rcs de Paris (7501)
19/04/2005
Numéro de gestion : 1989B40128
Modification autre Transformation de la société de sa en SARL. Augmentation du capital social de 220 000 euros à 240 000 euros. Démission de MME E. Girard et de Mr F. Girard de leurs fonctions d'administrateurs. Mr Michel Girard démissionné de son poste de président directeur général et devient gérant de la société. Fin des mandats de commissaire aux comptes titulaire et suppléant. Date d'effet : 19/02/2005
03/06/2005
Numéro de gestion : 1989B40128
Modification autre Ouverture d'un Etb secondaire dans le ressort du TC de Paris.
01/01/2009
Numéro de gestion : 1989B40128
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.