Observations (5)
01/01/2002
Numéro de gestion : 1989B01507
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro de gestion : 1989B01507
Dépot du 07.12.1989 LES AFFICHES DE GRENOBLE du 01.12.1989
Numéro de gestion : 1989B01507
-DECLARATION MODIFICATIVE du 22 Octobre 1999 : Transfert du siège social et établissement principal du 10 Les Jardins de Noyarey 38360 NOYAREY au 3 rue Marcel Porte 38100 GRENOBLE à compter du 01.09.1999 -JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 12.05.2000 Représentant des créanciers : Me BOURGUIGNON 16 Rue Général Mangin 38000 GRENOBLE Administrateur : Me COQUET 57 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN Cessation des paiements en date du 21.02.2000 Expiration de la période d'observation fixée au 08.09.2000 -JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE 15.09.2000 Représentant des créanciers-liquidateur : Me BOURGUIGNON 16 Rue Général Mangin 38000 GRENOBLE Juge commissaire : Mr GUIHAL Cessation des paiements en date du 21.02.2000
01/09/2009
Numéro de gestion : 1989B01507
Par jugement en date du 01/09/2009, le tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Bourguignon dans ses fonctions de mandataire judiciaire - liquidateur par Me Dominique Masselon 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble
02/01/2020
Numéro de gestion : 1989B01507
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.