Observations (3)
14/09/1992
Numéro de gestion : 1990B40059
Transfert du siège social ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE PARIS 19 RUE DE CLAPEYRON A DEAUVILLE 7 PLACE FRANCOIS ANDRE (DEJA ETABLISSEMENT SECONDAIRE), L'ETABLISSEMENT DE PARIS ETANT SUPPRIME, NOMINATION DE MLLE BOULAIN ANNE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MME BURDIN BRIGITTE DEMISSIONNAIRE. A COMPTER DU 24.06.92
01/01/2009
Numéro de gestion : 1990B40059
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro de gestion : 1990B40059
DEPOT DES ACTES DE CONSTITUTION AU GREFFE DE PARIS LE 30.03.1990 N6292 LA GAZETTE DU PALAIS DU 27.03.1990 LA SOCIETE NE CONSERVE PAS D'ETABLISSEMENT A PARIS LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR