Observations (5)
26/06/1990
Numéro de gestion : 1990B00572
Historique des observations depuis le 26/06/1990 : - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 20.06.1990 AU 01.05.1995, THORIGNE FOUILLARD, RUE JULES MASSENET, ZAC DE BELLEVUE * DU 01.05.1995 AU 01.05.1997, CESSON SEVIGNE, TECHNOPARC BAT.C, ALLEE DES PEUPLIERS. * DU 01.05.1997 AU 01.11.2000, CESSON SEVIGNE, 3 AVENUE DES PEUPLIERS, TECHNOPARC. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 20.06.1990 AU 11.09.2006, SARL.
05/03/2009
Numéro de gestion : 1990B00572
: Changement de la forme juridique de SAS pluripersonnelle en SAS unipersonnelle le 5.01.2009.
30/07/2010
Numéro de gestion : 1990B00572
: Changement de la forme juridique de SAS unipersonnelle en SAS pluripersonnelle le 27.05.2010
04/12/2013
Numéro de gestion : 1990B00572
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de RENNES - 19 rue Kérautret Botmel - ZAC de la Poterie à VERN SUR SEICHE - Rue du Pré Long - Parc Tertiaire du Val d'Orson à compter du 01/08/2013
Numéro de gestion : 1990B00572
Observations concernant l'établissement situé 19 rue Kerautret Botmel, ZAC de la Poterie 35000 Rennes : Observation depuis le 26/06/1990 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 20.06.1990 AU 01.05.1995, THORIGNE FOUILLARD, RUE JULES MASSENET, ZAC DE BELLEVUE, CREATION, TRANSFERE. * DU 01.05.1995 AU 01.05.1997, CESSON SEVIGNE, TECHNOPARC BAT C, ALLEE DES PEUPLIERS, TRANSFERE. * DU 01.05.1997 AU 01.11.2000, CESSON SEVIGNE, 3 AVENUE DES PEUPLIERS, TECHNOPARC, TRANSFERE.