28/12/1993
Numéro de gestion : 1993D00133
Historique : Dépot de l'acte constitutif au Greffe de CRETEIL DU 5 JUILLET 1990 AU 4 AOUT 1993, le s iège social et l'établissement étaient sis à RUNGI S (94150) 20 Rue du Pont des Halles - ZI Delta - R CS CRETEIL 90 D 775
11/03/1994
Numéro de gestion : 1993D00133
Suivant jugement en date du 14 FEVRIER 1994, le Tr ibunal de Commerce de MEAUX a ouvert une procé- du re de Redressement Judiciaire à l'égard de la SARL à Associé Unique QUASIFILDUO 5 avenue Jean Moulin 77200 TORCY, procédure commune avec confu- sion a ctive et passive à l'encontre de -SCI BLOIS ST GER VAIS, la Patte d'Oie à ST GERVAIS - SARL SOCIETE H OTELIERE ET DE RESTAURATION DE NANCY BRABOIS, ZI l es Clairs Chene à CHAVIGNY - SARL SHR ST GERVAIS L A FORET, La Patte d'oie à ST GERVAIS LA FORET - SO CIETE CIVILE IMMOBILIERE VALHOTEL, Zac de Petite F oret à VALENCIENNES - SARL HOTEL GRILL DE LA FORET , Zac de Petite Foret à VALENCIENNES A fixé provis oirement la date de cessation des paiements au 10 FEVRIER 1994 A désigné Me Arnaud BOUTEIL 31 Avenue de la République 77100 MEAUX en qualité d'adminis trateur et Me Raymond CHARLI 11 rue de la Crèche 7 7100 MEAUX en qualité de représentant des créancie rs
25/05/1994
Numéro de gestion : 1993D00133
Suivant jugement du 16 MAI 1994, le Tribunal de Co mmerce de Meaux a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 19 SEPTEMBRE 1994
13/10/1994
Numéro de gestion : 1993D00133
Suivant jugement en date du 19 SEPTEMBRE 1994 le T ribunal de Commerce de MEAUX a autorisé le renouve llement de la période d'observation jusqu'au 19 DE CEMBRE 1994
05/01/1995
Numéro de gestion : 1993D00133
Suivant jugement en date du 19 DECEMBRE 1994 le tr ibunal de Commerce de MEAUX a autorisé le renouvel lement de la période d'observation jusqu'au 30 JAN VIER 1995
03/02/1995
Numéro de gestion : 1993D00133
Suivant jugement en date du 23 JANVIER 1995, le tr ibunal de Commerce de MEAUX a autorisé le renouvel lement de la période d'observation jusqu'au 13 FEV RIER 1995
28/03/1995
Numéro de gestion : 1993D00133
Suivant jugement en date du 20 FEVRIER 1995, le Tr ibunal de Commerce de MEAUX a arrêté le plan de re dressement organisant la cession de la SOCIETE CIV ILE IMMOBILIERE VALHOTEL. A désigné Me Philippe CO NTANT 31 Av. de la Républi que 77100 MEAUX en qual ité de commissaire à l'exé- cution du plan et a ma intenu Me Raymond CHARLI 11 rue de la Crèche 77100 MEAUX en qualité de représentant des créanciers
01/01/2002
Numéro de gestion : 1993D00133
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
25/01/2005
Numéro de gestion : 1993D00133
Par Jugement en date du 17.01.2005, le Tribunal de Commerce de MEAUX a procédé au remplacement de M. GREUZAT Jean-Baptiste en qualité de Juge Commissa ire Suppléant par M. PETITJEAN Guy.