Observations (7)
01/10/2012
Numéro de gestion : 1995A60085
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 28-09-2012 NOMMANT Monsieur Pierre-André COURTRAY JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
01/10/1995
Numéro de gestion : 1995A60085
Observations concernant l'établissement situé 12 r ue d'Hirson 02550 Origny-en-Thiérache : FONDS DE L IBRAIRIE PAPETERIE DEPOSITAIRE DE PRESSE LOTO ACQU IS PAR ACHAT DE MR BIBRE JOSE EN VERTU D'UN ACTE R ECU PAR MAITRE GOURDIN NOTAIRE A HIRSON EN DATE DU 17 DECEMBRE 2003, MOYENNANT LE PRIX DE 83 847 EUR OS * OPP. ETUDE DE MAITRE GOURDIN * ENTREE EN JOUI SSANCE : 15 DECEMBRE 2003
14/11/1995
Numéro de gestion : 1995A60085
Historique : INSC. MODIF. DU 18 FEVRIER 2004 TRANS FERT DU FONDS DE TRANSPORTS DU 24 RUE DE CAM BRON A GERCY AU 12 RUE D'HIRSON A ORIGNY EN THIERA CHE A COMPTER DU 15 FEVRIER 2003 INSC. MODIF. DU 18 FE VRIER 2004 ACHAT D'UN FONDS DE LIBRAIRIE PAPETERIE DEPOSITAI RE DE PRESSE LOTO A COMPTER DU 15 DECEM BRE 2003
01/01/2009
Numéro de gestion : 1995A60085
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
22/06/2012
Numéro de gestion : 1995A60085
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, a prononcé, en date du 22/06/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2012/4468, date de cessation des paiements le 08/06/2012, et a désigné : juge commissaire Monsieur AZEMA Francis liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
06/08/2012
Numéro de gestion : 1995A60085
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 03-08-2012, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de Monsieur LEFEVRE Pascal Thierry Marc, à Madame HALBE Nathalie épouse LEFEVRE et confirmant la désignation du liquidateur : SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
30/03/2018
Numéro de gestion : 1995A60085
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 30-03-2018