Observations (5)
07/08/2019
Numéro de gestion : 2000D00717
Dissolution amiable de la société à compter du 13/06/2019 Liquidateur : BAGOT Lionel, Jean, Marcel, Emile Le siège de la liquidation est fixé à : les Hersandières - la Mancellière 50540 Isigny-le-Buat Journal d'annonces légales : L'Agriculteur Normand en date du 25/07/2019
16/02/1998
Numéro de gestion : 2000D00717
Nomination de M. Vaupres Jean-Paul, vice-président, en qualité de président, en remplacement de M. Sauve Léon, partant nomination de M. Thebault Alfred, secrétaire, en qualité de membre M. Pasquer rêné reste trésorier nomination de M. Delentaigne Daniel, secrétaire adjoint, en qualité de membre retrait de M. Loque Gustave, secrétaire adjoint nomination de M. Mazier Alain, membre, en qualité de vice-président retrait de M. Orvain Jean-Louis, commissaire aux comptes nomination de M. Samson Daniel, en qualité de secrétaire nomination de M. Boutin Guy, en qualité de membre Pv du 09.12.97
16/08/2001
Numéro de gestion : 2000D00717
- Modification du capital social: Anciennement : 165 880 francs nouvellement : 76 220 euros Date d'effet : 26/06/2001
15/12/2006
Numéro de gestion : 2000D00717
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 12/09/2006 : Partant : Vaupres Jean-Paul, président Partant : Sanson Daniel Marcel Gilbert Marie, secrétaire Nouveau : Michel Philippe Alexis Hugues Maurice, vice-président Nouveau : Bagot Lionel Jean-Marcel Émile, secrétaire Changement de qualité : Mazier Alain Joël Henri jean, vice-président devient président Modifié : Costard Francis Arsene Maurice, trésorier
Numéro de gestion : 2000D00717
Le tribunal de commerce de Granville a été rattaché au tribunal de commerce de Coutances par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.