Observations (6)
19/09/1994
Numéro de gestion : 1991D00094
NOMINATION DE MME TARDIVEL MIREILLE EN QUALITE DE GERANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 650 000 FRS A COMPTER DU :01/04/94
06/05/1996
Numéro de gestion : 1991D00094
NOMINATION DE MR BELNARD JEROME EN QUALITE DE GERANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 1 050 000 FRS A COMPTER DU :01/11/95
17/02/1992
Numéro de gestion : 1991D00094
RETRAIT DE MR MAHE ETIENNE DE SA QUALITE D'ASSOCIE ET NOMINATION DE MME MAHE NEE BELNARD ISABELLE EN QUALITE D'ASSOCIEE- GERANTE A COMPTER DU :01/09/91
06/05/1996
Numéro de gestion : 1991D00094
RETRAIT DE MME BELNARD MIREILLE EN QUALITE DE GERANTE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 1 000 000 FRS TRANSFORMATION DE L'EARL EN GAEC QUI PREND LA DENOMINATION DE GAEC SAINT HELENE A COMPTER DU :31/12/95
13/02/1998
Numéro de gestion : 1991D00094
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 1 001 000 FRANCS A COMPTER DU :01/12/96
Numéro de gestion : 1991D00094
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 001 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 601.47 EUR