Qualité : Gérant Type : P.Physique Modifications relatives au(x) dirigeants depuis le 25/05/2018 Domiciliation :
27250 Neaufles-Auvergny - FRANCE
Observations (1)
10/05/1991
Numéro de gestion : 1991B00160 Historique des observations depuis le 10/05/1991 : journal publicateur : LA DEPECHE Fonds reçu en location gérance du 01-04-91 au 31.03.94 $$$25/02/1999 Résiliation de la location gérance suite à l'ac- quisition du fonds par le locataire gérant à compter du 19.12.1998 Mention du 24/09/2001 : Changement de dénomination sociale à compter du 30.06.2001 - Ancienne dénomination : CALLIAT COMPAGNON S.A. Mention du 12/08/2004 : ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SARL à compter du 29.06.2004