Observations (3)
26/06/1991
Numéro de gestion : 1991B01284
Création
27/03/1997
Numéro de gestion : 1991B01284
Dissolution à compter du 29-12-1994 Nomination du liquidateur Mr Dressler Bruno (ancien gérant) le siège de liquidation est fixé au siège social de la société
01/01/2002
Numéro de gestion : 1991B01284
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001