Observations (5)
25/09/1996
Numéro de gestion : 1991B00288
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 31.08 ANCIENNE DATE : 30.09 A COMPTER DU :31/08/96
29/10/1996
Numéro de gestion : 1991B00288
NOMINATION DE MR GILDAS CAMARD EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 01.10.1996 EN REMPLACEMENT DE MR GILBERT CAMARD DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :30/09/96
25/06/1999
Numéro de gestion : 1991B00288
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 1 050 000 FRS Date d'effet : 01/05/1999
25/06/1999
Numéro de gestion : 1991B00288
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 30.06 ANCIENNE DATE : 31.08 A COMPTER DU :07/06/99
Numéro de gestion : 1991B00288
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 050 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 160 071.47 EUR