Observations (5)
03/03/1998
Numéro de gestion : 1991B00309
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 125 000 FRS A COMPTER DU :29/12/97
30/11/1998
Numéro de gestion : 1991B00309
CONCERNE LE FONDS SIS A PLENEUF VAL ANDRE 22370, 28 A 32 RUE AMIRAL CHARNER : FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR MME CHERDO M.A. A COMPTER DU :31/10/98 ET ACHAT DU FONDS PAR LE LOCATAIRE GERANT A COMPTER DU 01.11.1998 PRIX : 2 000 000 FRS INSERTION : LE TREGOR DU 12.11.1998 ANCIEN PROPRIETAIRE : MME CHERDO MARIE ANNICK OPPOSITIONS : ETUDE DE MES AILLET ET PUCHER,NOTAIRES, 21 BD JOBERT 22400 LAMBALLE
11/01/1999
Numéro de gestion : 1991B00309
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 200 000 FRS A COMPTER DU :08/12/98
29/11/2001
Numéro de gestion : 1991B00309
CONVERSION DU CAPITAL PORTE DE 200 000 FRS A 30 489.80 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 30 489.80 EUROS A 32 000 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 32 000 EUROS A 44 000 EUROS Date d'effet : 15/10/2001
13/10/2003
Numéro de gestion : 1991B00309
NOMINATION DE MR FRANCOIS REVEL EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MME MARIE-ANNICK REVEL DEMISSIONNAIRE Date d'effet : 01/09/2003