17/06/2020
Numéro de gestion : 1992B00058
Prolongation de 3 mois de la période d'observation en application des dispositions de l'ordonnance 2020-341 du 27/03/2020, soit jusqu'au 09/10/2020.
12/07/2011
Numéro de gestion : 1992B00058
: Changement de la forme juridique de SA en SAS le 27.06.2011.
31/08/2018
Numéro de gestion : 1992B00058
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 25/07/2018
14/01/2019
Numéro de gestion : 1992B00058
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 09/01/2019 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00013 , date de cessation des paiements le 01/12/2018 désigne Administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec pour mission : Assister , Mandataire judiciaire SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 09/07/2019 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
01/07/2019
Numéro de gestion : 1992B00058
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 26/06/2019 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/01/2020
20/01/1992
Numéro de gestion : 1992B00058
Historique des observations depuis le 20/01/1992 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.10.1991 AU 01.09.1998, SAINT JACQUES DE LA LANDE, 15 RUE DE LA BUHOTIERE. * DU 01.09.1998 AU 05.11.2001, CESSON SEVIGNE, ZI RUE DES LANDELLES. - ANCIENNE DENOMINATION : * IMPRIMERIE LE VALLON SA - MODIFICATION DU 15.01.2002 : APPORT FUSION DE LA SOCIETE GUEUTIER IMPRIMEUR, 549 200 335 RCS RENNES A EFFET AU 05.11.2001.
23/12/2015
Numéro de gestion : 1992B00058
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de CESSON SEVIGNE (35515), Rue de l'Oseraie - ZI Sud Est, à BAIN DE BRETAGNE (35470), La Fresnais, à compter du 01/09/2015
Numéro de gestion : 1992B00058
Observations concernant l'établissement situé rue de l'Oseraie, ZI Sud-Est 35510 Cesson-Sévigné : Observation depuis le 20/01/1992 : - ACQUIS AU PRIX STIPULE DE 1 500 000.00 FRANCS DE GOURRIER SERGE, RCS RENNES A 323 757 823, PUBLICI- TE : LA CHRONIQUE REPUBLICAINE DU 13.10.1995. - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.10.1991 AU 01.09.1998, SAINT JACQUES DE LA LANDE, 15 RUE DE LA BUHOTIERE, ACHAT, TRANSFERE. * DU 01.09.1998 AU 05.11.2001, CESSON SEVIGNE, ZI RUE DES LANDELLES, TRANSFERE
19/12/2019
Numéro de gestion : 1992B00058
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 18/12/2019 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 9 juillet 2020 à compter du 9 janvier 2020