Observations (6)
17/05/2001
Numéro de gestion : 2001A70029
Historique des observations depuis le 17/05/2001 : Transfert du siège social de (77190) DAMMARIE LES LYS, 139 Rue René Baulant à compter du 3.1.2001
06/12/2006
Numéro de gestion : 2001A70029
: DEPOT LE 06/12/ 06 DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS
15/12/2006
Numéro de gestion : 2001A70029
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 14.12.2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS A OUVERT UNE PROCEDURE DE LI- QUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE. CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 15/10/2006. JUGE COMMISSAIRE : Monsieur BOURGEOISAT Jacques LIQUIDATEUR : ME COGNET 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
14/02/2008
Numéro de gestion : 2001A70029
: Jugement du Tribunal de Commerce de Provins du 14/02/2008 nommant la SCP COUDRAY ANCEL 50 Bd A. Briand 77000 MELUN en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me COGNET.
29/05/2008
Numéro de gestion : 2001A70029
: Jugement du Tribunal de Commerce de Provins du 29/05/2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
01/01/2009
Numéro de gestion : 2001A70029
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,