Observations (7)
12/08/1997
Numéro de gestion : 1993B00076
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social (PV AGE DU 31/01/97) - A COMPTER DU 31/01/97
22/10/1997
Numéro de gestion : 1993B00076
Changement d'adresse ANCIENNE ADRESSE : Z.A. DE TROYALAC'H - 29170 - SAINT EVARZEC NOUVELLE ADRESSE : Z.A. DE TROYALAC'H, RUE LOUIS RENAULT 29170 - SAINT EVARZEC
03/03/1998
Numéro de gestion : 1993B00076
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SARL A.L.C. CONSULTANTS NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : JOLIVET PHILIPPE (PV AGO DU 30/09/97) - A COMPTER DU 30/09/97
31/10/2003
Numéro de gestion : 1993B00076
Reconstitution de l'actif net P.V.DU 28.09.01 - DEPOT DU 08.10.03 Date d'effet : 28/09/2001
30/03/2006
Numéro de gestion : 1993B00076
Augmentation du capital et conversion en euros ANCIEN : 15.244,90 EUROS - NOUVEAU : 15.245 EUROS TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL : ANCIEN : ZA DE TROYALAC'H RUE LOUIS RENAULT 29170 SAINT EVARZEC NOUVEAU : 408, ROUTE DE ROSPORDEN - LE GRAND GUELEN - 29000 QUIMPER P.V DU 01.03.06 - DEPOT DU 30.03.06 Date d'effet : 01/03/2006
22/05/2014
Numéro de gestion : 1993B00076
Transformation de la société à compter du 24/03/2014 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL); Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/03/2014 : Nouveau : VERNAZZA Alexandre-Jacques, Directeur général Changement de qualité : GUENAULT Marc, Gérant devient Président Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/03/2014 : Modifié : A.L.C. AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire, demeurant 4 rue Abbe Laudrin 56100 Lorient Modifié : JOLIVET Philippe, Commissaire aux comptes suppléant, demeurant 4 RUE ABBE LAUDRIN 56100 LORIENT
12/10/2015
Numéro de gestion : 1993B00076
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2015 : Partant : JOLIVET Philippe, Commissaire aux comptes suppléant - Nouveau : TERSIGUEL Paul, Commissaire aux comptes suppléant