Observations (5)
28/08/2018
Numéro de gestion : 1993B50023
Radiation du RCS le 28/08/2018 avec effet au 30/04/2018
01/01/2009
Numéro de gestion : 1993B50023
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
26/11/2001
Numéro de gestion : 1993B50023
Transfert du siège social et de l'établissement principal de cambrai, 20 rué de Londres à Iwuy, 32, rue des martyrs. Date d'effet : 01/09/2001
26/11/2001
Numéro de gestion : 1993B50023
Conversion du capital social de 50 000 F en 7 623 Euros. Date d'effet : 15/10/2001
06/10/2017
Numéro de gestion : 1993B50023
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2017 Liquidateur : DENIS Anne-Marie Le siège de la liquidation est fixé à : 32 rue des Martyrs 59141 Iwuy Journal d'annonces légales : LA CROIX DU NORD en date du 22/09/2017