Observations (4)
15/04/1993
Numéro de gestion : 1993D00061
Historique : - a/c du 1/01/94, AGREMENT & ENTREE d e Mr HAMEON Emmanuel - a/c du 1/02/1995, AUGMENTAT ION DU CAPITAL SOCIAL de 200.000 F passant de 900. 000 à 1.100.000 F - MODIF. du 3/07/1997 : RETRAIT du GAEC de Mr Jean Michel ALLIOT a effet du 31/3/9 7 (PV de l'AGE du 17/06/1997) & REDUCTION du CAPIT AL, précédemment fixé à 1.100.000 F, à 800.000 F ( PV de l'AGE du 20/06/1997) - MODIF. du 28/05/1999 : Suivant PV de l'AGE du 25/04/1999, agrément & en trée de Melle NAULEAU Sandra.
13/10/2003
Numéro de gestion : 1993D00061
700020031013 MOLI20031013 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 01/04/2003 Changement de capital social de : 121959.21 EUR en : 105000.00 EUR ANCIEN GERANT: MR HAMEON EMMANUEL
14/05/2009
Numéro de gestion : 1993D00061
880020090514 ********* Réduction du capital Date d'effet de la formalité: 31/03/2009 Changement de capital social de : 105000.00 EUR en : 46500.00 EUR Anc. Gérant : Madame ALLIOT Jean née DAVAL Gisèle Alice Camille.
11/05/2010
Numéro de gestion : 1993D00061
135020100511 ********* Prorogation durée de la société Date d'effet de la formalité: 01/03/2010 Changement de date d'expiration du 15/04/2028 au 14/04/2043