Observations (4)
04/05/2010
Numéro de gestion : 1993B00519
: Transfert du siège & de l'établissement principal de SAINT JACQUES DE LA LANDE, 60 BD DE LA HAIE DES COGNETS exploité du 25.05.1993 au 31.03.2010 à PONT PEAN, 3 RUE DE PONT MAHAUD A compter du 01.04.2010.
08/06/1993
Numéro de gestion : 1993B00519
Historique des observations depuis le 08/06/1993 : - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 28.05.1993 AU 30.08.2005, SARL PLURIPERSONNEL * DU 30.08.2005 AU 21.09.2005, SARL UNIPERSONNELLE
01/01/2002
Numéro de gestion : 1993B00519
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro de gestion : 1993B00519
Observations concernant l'établissement situé 3 rue de Pont Mahaud 35131 Pont-Péan : Observation depuis le 08/06/1993 : - APPORT PARTIEL D'ACTIF D'UN FONDS D'ETUDE ET REA LISATION DE TOUS TRAVAUX CONCERNANT LA MISE EN VA- LEUR DE L'ESPACE AGRICOLE ET RURAL DE MANIERE A PARTICIPER ACTIVEMENT AU DEVELOPEMENT DES AGGLOME RATIONS DES ZONES RURALES ET NOTAMMENT, ACQUISI- TION ET EXPLOITATION DE TOUS MATERIAUX D'ENTREPRI SE AU MONTANT EVALUE A 4 440 000,00 FRS DE SOFIBEL RCS RENNES B 300 853 728. PUBLICITE : LES NOU- VELLES DE BRETAGNE DU 09.06.1993.