06/10/1995
Numéro de gestion : 1993B50171
LA SOCIETE AGRI BELLE ISLE A ETE RADIE A TORT MODIFICATION D'OFFICE DE CE JOUR 6 OCTOBRE 1995 ANNULANT LA RADIATION QUI A ETE FAITE AU GREFFE LE 31 MARS 1995
29/05/1996
Numéro de gestion : 1993B50171
AUGMENTATION DU CAPITAL A COMPTER DU 17 AVRIL 1996 ANCIENNE MENTION : 100 000 FRANCS NOUVELLE MENTION : 500 000 FRANCS DEPOT AU GREFFE LE 29 MAI 1996 PUBLCITE FAITE DANS LE OUEST FRANCE DU 13 MAI 1996
06/09/1996
Numéro de gestion : 1993B50171
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE : ANCIENNE : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NOUVELLE : SOCIETE ANONYME NOMINATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION : - MR PASQUIOU CHRISTIAN, PRECEDEMMENT GERANT DEVIENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR - NOMINATION DE : - MLLE PASQUIOU STEPHANIE, NEE LE 17.09.1976 A GUINGAMP, DEMEURANT LE DOSSEN, BELLE ISLE EN TERRE 22810, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR - MMME LE GUILLERMIC ANNIE EPOUSE PASQUIOU, NEE LE 31.10.1957 A PLOUNVEZ MOEDEC, DEMEURANT LE DOSSEN, BELLE ISLE EN TERRE, EN QUALITE D'ADMINISTRA- TEUR - MR WILT CHRISTAN, 44 ROZ VOEN, 29930 PONT AVEN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - MR VINCENT MICHE, 44 MOZ VOEN, 29930 PONT AVEN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 26.07.1996 DEPOT AU GREFFE NUMERO 624 DU 06.09.1996 PUBLICITE : OUEST FRANCE DU 01.08.1996
12/06/2002
Numéro de gestion : 1993B50171
A COMPTER DU 27.04.2002 : - CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL A L'EURO PRES, ANCIEN MONTANT : 76 224.51 EUROS NOUVEAU MONTANT : 76 224.00 EUROS. - MR CHRISTIAN PASQUIOU, ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST DESIGNE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL. - MME PASQUIOU ANNIE NEE LE GUILLERMIC, ANCIEN DIRECTEUR GENERAL EST DESIGNE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. PUBLICITE FAITE DANS LE OUEST-FRANCE DU 06.06.2002. DEPOT AU GREFFE NUMERO A645/2002 DU 12.06.2002.
26/05/2003
Numéro de gestion : 1993B50171
A COMPTER DU 02.09.2002 : - DEPART DE MLE PASQUIOU STEPHANIE, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR - DESIGNATION DE MR PASQUIOU VINCENT, DEMEURANT 28 RUE DE PARIS A PLAILLY EN REMPLACEMENT PUBLICITE FAITE DANS L'OUEST FRANCE DU 21.05.2003 DEPOT AU GREFFE NUMERO A616/2003 DU 26.05.2003
01/08/2005
Numéro de gestion : 1993B50171
DESIGNATION DE : - MR DOUX JEAN MARC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR WILT CHRISTIAN, PARTANT. - LA STE SOREGOR AUDIT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR VINCENT MICHEL, PARTANT. PUBLICITE FAITE DANS LE OUEST FRANCE DU 04.06.2005. DEPOT AU GREFFE LE 01.08.2005 N° A902/2005. Date d'effet : 29/04/2005
22/06/2007
Numéro de gestion : 1993B50171
- NOMINATION DE LA SA SOREGOR AUDIT, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET REPRESENTEE PAR MR MOTRIEUX JEAN-MICHEL, REPRESENTANT PERMANENT, EN REMPLACEMENT DE MR DOUX JEAN-MARC, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT - NOMINATION DE MR TOUGERON PHILIPPE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT - MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DE MR PASQUIOU VINCENT, ADMINISTRATEUR : ACTUELLEMENT 27 RUE D'EPIAIS 95380 CHENNEVIERES LES LOUVRES PUBLICITE FAITE DANS OUEST FRANCE DU 07 JUIN 2007 DEPOT AU GREFFE LE 22.06.2007 SOUS LE N° 07A/888 Date d'effet : 28/04/2007
01/01/2009
Numéro de gestion : 1993B50171
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
29/09/2009
Numéro de gestion : 1993B50171
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/07/2009
12/06/2014
Numéro de gestion : 1993B50171
EN DATE DU 11/06/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE AGRI BELLE ISLE (SA), ET A DESIGNE : - MANDATAIRE LIQUIDATEUR : SELARL TCA (Me François TREMELOT) - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC ET A FIXE AU 12/12/2012 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro de gestion : 1993B50171
SOCIETE AYANT PRECEDEMMENT SON SIEGE SOCIAL A CESSON SEVIGNE 35510 TRANSFERE A BELLE ISLE EN TERRE A COMPTER DU 3 AOUT 1993, DATE DU DEBUT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE, EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL, ET ADTE DE CLOTURE LE L'EXERCICE SOCIAL LE 31 OCTOBRE AU LIEU DU 31 JUILLET. DEPOT AU TRANSFERT AU GREFFE DE RENNES EN DATE DU 7 OCTOBRE 1993 SOUS LE N°934739. PUBLICITE DU TRANSFERT DANS 7 JOURS PETITES AFFICHES DES 1ER ET 2 OCTOBRE 1993.