Observations (7)
18/06/2020
Numéro de gestion : 1996B00444
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE EN DATE DU 17/06/2020 modifiant le plan de redressement.
19/12/1996
Numéro de gestion : 1996B00444
Historique : - Le capital social de cette SARL à capital variable ne peut être inférieur à 50 000 F. - ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de NANTES - Au 1/7/1996 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL & Ets PRINCIPAL de NANTES 21, quai Ernest Renaud à SAINT-NAZAIRE 7, rue de l'Etoile du Matin ENTRAINANT L'IMMATRICULATION AU RCS DE ST-NAZAIRE.
17/05/2018
Numéro de gestion : 1996B00444
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 16/05/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018-97 date de cessation des paiements le 25/04/2018, et a désigné juge commissaire : Monsieur Daniel NOBLET, juge commissaire suppléant : Madame Béatrice DAVID, mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 16/11/2018, et a ouvert une période d'observation expirant le 16/11/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
07/11/2018
Numéro de gestion : 1996B00444
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 07/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 16/11/2018
23/05/2019
Numéro de gestion : 1996B00444
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 22/05/2019 arrêtant le plan de redressement. Durée du plan 6 ans. Commissaire à l'exécution du plan SCP PHILIPPE DELAERE en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX .
28/09/1995
Numéro de gestion : 1996B00444
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 28/09/1995.
26/05/2003
Numéro de gestion : 1996B00444
930020030526 ********* Transfert siège ets principal Date d'effet de la formalité: 01/01/2003 Changement adresse / siège-fonds ... ancienne adresse : Immeuble APROLIS VI 7, rue de l'Etoile du Matin 44600 ST NAZAIRE ... nouvelle adresse : 35 RUE DU PETIT SAVINE 44570 TRIGNAC