Observations (3)
11/03/1996
Numéro de gestion : 1993D00223
RETRAIT DE MR ROUILLE PIERRE EN QUALITE DE GERANT NOMINATION DE MME ROUILLE COLETTE ET DE MR ROUILLE GILLES EN QUALITE DE GERANTS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 640 000 FRS A COMPTER DU :01/01/96
26/08/2016
Numéro de gestion : 1993D00223
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2016 Liquidateur : ROUILLE Gilles Le siège de la liquidation est fixé à : la Forêt du Gué 22330 Plessala Journal d'annonces légales : TERRA en date du 02/09/2016
Numéro de gestion : 1993D00223
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 640 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 97 567.37 EUR