Observations (9)
15/04/2005
Numéro de gestion : 1994B00041
886020050415 ********* RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES Date d'effet de la formalité: 31/03/2005
29/07/2011
Numéro de gestion : 1994B00041
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 29/07/2011.
03/02/1994
Numéro de gestion : 1994B00041
Historique : MODIF. DU 15.2.99, A/C DU 1.10.98, FO NDS TRANSFERE DE 48 BIS AVENUE JEAN BUREL 44460 ST NICOLAS DE REDON A 6 RUE DU CLOS DES TANNINS 4446 0 ST NICOLAS DE REDON. - MODIFICATION DU 4/6/1999 : En assemblée en date du 12/5/1999 MODIFICATION D E LA DATE DE CLOTURE DE DE L'EXERCICE SOCIAL AU 30 /9 (au lieu du 30/6) - MODIF. du 14/03/2000 : Aux termes du P.V. de l'A.G.O. du 14/02/2000, Mr Benoî t FLEURY a été nommé Co-Gérant, a/c du 15/02/2000.
01/01/2002
Numéro de gestion : 1994B00041
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
13/05/2003
Numéro de gestion : 1994B00041
310020030513 ********* ACHAT DU FONDS AU LOUEUR LA STE DE FAIT LECLERC FLEURY Date d'effet de la formalité: 01/03/2003 Achat au prix de : 1500.00 EUR Anc co-gerant : M. FLEURY Benoît.
06/05/2004
Numéro de gestion : 1994B00041
885020040506 ********* CONTINUATION MALGRE PERTE 1/2 CAPITAL Date d'effet de la formalité: 23/04/2004
05/03/2014
Numéro de gestion : 1994B00041
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 05/03/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2014-63, date de cessation des paiements le 03/03/2013, et a désigné Monsieur Ilyasse AKSIL : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Didier BARBE, liquidateur Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix BP 173 56005 VANNES Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
09/10/2015
Numéro de gestion : 1994B00041
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
19/04/2017
Numéro de gestion : 1994B00041
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 19/04/2017