Observations (4)
Numéro de gestion : 1994B00335
Dépôt au Greffe de GRENOBLE le 18 Mars 1994 LES AFFICHES DE GRENOBLE du 11 Mars 1994
01/01/2002
Numéro de gestion : 1994B00335
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
20/09/2011
Numéro de gestion : 1994B00335
Transfert du siège social et du principal établissement du 423 Chemin des Allas 38220 VIZILLE au 2 Rue de l'Industrie 38640 CLAIX à compter du 01/07/2011.
03/03/2020
Numéro de gestion : 1994B00335
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 03/03/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble. Date de cessation des paiements : 15/02/2020